Készült: 2024.09.26.18:23:07
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjai változásának elrejtése
Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kósa Lajos (Fidesz) | Elnök | 2014.05.06. | 2017.10.02. | |
Németh Szilárd István (Fidesz) | Elnök | 2017.10.02. | 2018.05.07. | Kósa Lajos (Fidesz) |
Dr. Simon Miklós (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 1 | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Firtl Mátyás (KDNP) | Alelnök | 2014.06.02. | 2018.05.07. | |
Ágh Péter (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Bíró Márk (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Vas Imre (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Mirkóczki Ádám (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Vadai Ágnes (független) | Tag | 2014.05.26. | 2018.05.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Honvédelmi és rendészeti bizottság | Fidesz | 5 | 55.56% |
MSZP | 1 | 11.11% | |
Jobbik | 1 | 11.11% | |
KDNP | 1 | 11.11% | |
független | 1 | 11.11% | |
Összesen | 9 | 100.00% |
Honvédelmi és rendészeti bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Honvédelmi és rendészeti bizottságnak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok