Készült: 2024.09.26.18:39:23
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Fogyasztóvédelmi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.11.05. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Fogyasztóvédelmi albizottság tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Elnök | 2014.11.12. | 2018.05.07. | |
Cseresnyés Péter (Fidesz) | Tag | 2014.11.12. | 2015.10.19. | |
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) | Tag | 2014.11.12. | 2018.05.07. |
Fogyasztóvédelmi albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 1 | 1/2015 | 2015.07.06. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:15 |