Készült: 2024.09.23.07:56:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Magyar-Ukrán Parlamentközi Vegyes Bizottság magyar albizottsága
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.04.07. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
A Magyar-Ukrán Parlamentközi Vegyes Bizottság magyar albizottsága tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Puch László (MSZP) | Elnök | 1999.04.07. | 2002.05.14. | |
Dr. Latorcai János (Fidesz) | Tag | 1999.04.07. | 2002.05.14. | |
Steinerné Vasvári Éva (Fidesz) | Tag | 1999.04.07. | 2002.05.14. | |
Tóth András (Fidesz) | Tag | 1999.04.07. | 2002.05.14. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 1999.04.07. | 2002.05.14. | |
Dr. Zilahi József (MDF) | Tag | 1999.04.07. | 1999.10.11. | |
Kapronczi Mihály (MIÉP) | Tag | 1999.04.07. | 2002.05.14. |
A Magyar-Ukrán Parlamentközi Vegyes Bizottság magyar albizottsága üléseinek megjelenítése