Készült: 2024.09.24.09:01:53
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.10.28. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Oktatási bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Sági József (Fidesz) | Elnök | 2000.03.16. | 2002.05.14. | |
Tóth Ferenc (Fidesz) | Elnök | 1998.12.09. | 2000.03.16. | |
Sági József (Fidesz) | Tag | 1998.12.09. | 2000.03.16. | |
Tóth Ferenc (Fidesz) | Tag | 2000.03.16. | 2002.05.14. | |
Szabados Tamás (MSZP) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Szilágyi Péter (MSZP) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Balogh Gyula (FKGP) | Tag | 1998.12.09. | 1999.05.04. |