Készült: 2024.09.26.18:18:10
Dinamikus lap
Dr. Pálinkás József
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2008.04.14. | 2008.04.14. |
Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2007.11.06. | 2007.11.06. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Magyar Tudományos Akadémia elnöke | 2008.05.07. | 2014.05.05. |
oktatási miniszter | 2001.07.16. | 2002.05.26. |
oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 1998.07.14. | 2001.07.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Hajdú-Bihar területi lista | 2006.05.16. | 2008.05.06. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles fizikus | József Attila Tudományegyetem | Természettudományi Kar | 1977 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A Magyar Tudományos Akadémia doktora | 1989 |
Az Akadémia levelező tagja | 1995 |
Az Akadémia rendes tagja | 2004 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |
orosz | alapfokú | C |