Készült: 2024.09.26.18:54:49
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.05.17. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Sport- és turizmusbizottság |
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Horváth László (Fidesz) | Elnök | 2010.05.17. | 2011.02.14. | |
Törő Gábor (Fidesz) | Elnök | 2011.03.23. | 2013.02.11. | Horváth László (Fidesz) |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Szalay Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2010.07.12. | 2011.11.14. | |
Szilágyi György (Jobbik) | Tag | 2010.05.17. | 2014.05.05. |
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése