Készült: 2024.09.23.03:43:10
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Informatikai és távközlési bizottság tagjai változásának elrejtése
Informatikai és távközlési bizottság tagjainak változásai (11 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Rogán Antal (Fidesz) | Elnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Márfai Péter (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Burány Sándor (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Török Zsolt (MSZP) |
Lénárt László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Simon Gábor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Török Zsolt (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.25. | |
Erdész Zoltán (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Nyitrai Zsolt (Fidesz) | Tag | 2002.12.03. | 2006.05.15. | Szalai Annamária (Fidesz) |
Szabó István (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Szalai Annamária (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.12.03. | |
Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Mécs Imre (SZDSZ) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) |
Pettkó András (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Informatikai és távközlési bizottság | MSZP | 5 | 45.45% |
Fidesz | 4 | 36.36% | |
SZDSZ | 1 | 9.09% | |
MDF | 1 | 9.09% | |
Összesen | 11 | 100.00% |
Informatikai és távközlési bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Európai integrációs albizottság | 2002.06.19. | 2006.05.15. | |
Az Informatikai és távközlési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.06.19. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok