Készült: 2024.09.22.01:08:12
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Felsőoktatási, tudományos és innovációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.10.28. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Oktatási bizottság |
Felsőoktatási, tudományos és innovációs albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Sáringer Gyula Ede (Fidesz) | Elnök | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Kádas Mihály (Fidesz) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Bazsa György (MSZP) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Dán János (FKGP) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Balczó Zoltán (MIÉP) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. |