Készült: 2024.09.25.20:23:28
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Gazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
Gazdasági bizottság tagjainak változásai (26 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Tardos Márton (SZDSZ) | Elnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Karl Imre (MSZP) | Alelnök | 1995.03.14. | 1998.06.17. | |
Dr. Suchman Tamás (MSZP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1995.03.13. | |
Dr. Latorcai János (FIDESZ-MPP) | Alelnök | 1997.11.04. | 1998.06.17. | |
Dr. Latorcai János (KDNP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1997.07.21. | |
Buzás Sándor (MSZP) | Tag | 1995.03.14. | 1998.06.17. | |
Csintalan Sándor (MSZP) | Tag | 1997.09.09. | 1998.06.17. | |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 1996.05.14. | 1998.06.17. | |
Fritz Péter (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Karl Imre (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.03.13. | |
Puch László (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Schalkhammer Antal (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Suchman Tamás (MSZP) | Tag | 1997.11.11. | 1998.06.17. | |
Szabó Lajos (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Tokár István (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Tóth Sándor (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Tulok András (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Vancsik Zoltán (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.05.29. | |
Varga Lajos (MSZP) | Tag | 1995.05.30. | 1997.05.29. | |
Dr. Ábrahám Tibor (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Bauer Tamás (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Hatvani Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Barsiné Pataky Etelka (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.10. | |
Dr. Bogár László (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.10. | |
Dr. Boross Péter (MDF) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. | |
Nahimi Péter (MDF) | Tag | 1996.04.09. | 1998.06.17. | |
Dr. Schamschula György (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.02.01. | |
Dr. Szabó Tamás (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.10. | |
Czoma Kálmán (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Morvai Ferenc (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.01.29. | |
Glattfelder Béla (FIDESZ-MPP) | Tag | 1995.09.05. | 1996.07.02. | |
Kósa Lajos (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Mádi László (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1995.09.04. | |
Mádi László (FIDESZ) | Tag | 1996.07.03. | 1998.06.17. | |
Ivanics István (KDNP) | Tag | 1994.08.30. | 1997.07.21. | |
Barsiné Pataky Etelka (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.03.11. | 1996.04.15. | |
Dr. Bogár László (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.03.11. | 1996.04.15. | |
Dr. Raskó György (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. | |
Dr. Szabó Tamás (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.03.11. | 1996.04.15. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Gazdasági bizottság | MSZP | 14 | 53.85% |
SZDSZ | 5 | 19.23% | |
MDF | 2 | 7.69% | |
FKGP | 1 | 3.85% | |
Fidesz | 3 | 11.54% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 3.85% | |
Összesen | 26 | 100.00% |
Gazdasági bizottságnak nincs albizottsága.