Készült: 2024.09.23.06:01:01
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
A Sport- és turisztikai bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.11.07. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Sport- és turisztikai bizottság |
A Sport- és turisztikai bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Elnök | 2006.12.06. | 2010.05.13. | |
Dr. Tóth József (MSZP) | Tag | 2006.12.06. | 2010.05.13. | |
Lasztovicza Jenő (Fidesz) | Tag | 2006.12.06. | 2010.05.13. |