Készült: 2024.09.26.11:18:00
Dinamikus lap
Dr. György István
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára | 2024.01.01. | |
Miniszterelnökség államtitkára | 2022.05.25. | 2023.12.31. |
Miniszterelnökség államtitkára | 2020.01.03. | 2022.05.24. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Budapest 14. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
biológia-testnevelés szakos tanár | Ho Si Minh Tanárképző Főiskola | 1984 | |
jogász | Pécsi Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2005 |