Készült: 2024.09.21.05:48:05
Dinamikus lap
Varga Lajos
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Pest 3. OEVK | 1994.06.28. | 1997.05.29. | |
1985-90 | Pest 26. OEVK | 1989.09.26. | 1990.04.30. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Műszaki Egyetem | 1974 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | középfokú |