Készült: 2024.09.26.22:09:06
Dinamikus lap
Halmai Gáborné
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.04.21. | 2008.04.22. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Tolna területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Tolna területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
népművelő-matematikus | Pécsi Tanárképző Főiskola | 1979 | |
biológia szakos tanár | Janus Pannonius Tudományegyetem | Tanárképző | 1987 |
környezetvédelmi tanár | Eötvös Lóránd Tudományegyetem | Természettudományi Kar | 1992 |
Felnőttképzési és művelődési menedzser | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | 2000 |