Készült: 2024.09.20.01:02:47
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Házbizottság tagjainak változásai | |||
---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig |
Kövér László (Fidesz)1 | az Országgyűlés elnöke | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Jakab István (Fidesz) | az Országgyűlés alelnöke | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Lezsák Sándor (Fidesz) | az Országgyűlés alelnöke | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Dr. Latorcai János (KDNP) | az Országgyűlés alelnöke | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Dr. Hiller István (MSZP) | az Országgyűlés alelnöke | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Sneider Tamás (Jobbik) | az Országgyűlés alelnöke | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Gulyás Gergely (Fidesz)1 | frakcióvezető | 2017.10.02. | 2018.05.07. |
Kósa Lajos (Fidesz) | frakcióvezető | 2015.10.01. | 2017.10.01. |
Rogán Antal (Fidesz) | frakcióvezető | 2014.05.06. | 2015.09.30. |
Harrach Péter (KDNP) | frakcióvezető | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Mesterházy Attila (MSZP) | frakcióvezető | 2014.05.06. | 2014.06.02. |
Tóbiás József (MSZP) | frakcióvezető | 2014.09.05. | 2016.07.05. |
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | frakcióvezető | 2016.07.06. | 2018.05.07. |
Volner János (Jobbik) | frakcióvezető | 2016.09.12. | 2018.05.07. |
Vona Gábor (Jobbik) | frakcióvezető | 2014.05.06. | 2016.09.11. |
Dr. Schiffer András (LMP) | frakcióvezető | 2014.05.06. | 2016.09.05. |
Schmuck Erzsébet (LMP) | frakcióvezető | 2016.09.06. | 2017.02.15. |
Dr. Szél Bernadett (LMP) | frakcióvezető | 2017.02.16. | 2018.05.07. |
Mátrai Márta (Fidesz)1 | az Országgyűlés háznagya | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz)1 | az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke | 2014.05.06. | 2017.10.01. |
Hende Csaba (Fidesz)1 | az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke | 2017.10.02. | 2018.05.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A bizottság által benyújtott irományok