Készült: 2024.09.23.20:00:15
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2012.10.08. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Önkormányzati és területfejlesztési bizottság |
Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Pál Tibor (MSZP) | Elnök | 2012.10.08. | 2013.03.18. | |
Hegedűs Lorántné (Jobbik) | Elnök | 2013.03.18. | 2014.05.05. | Pál Tibor (MSZP) |
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Alelnök | 2012.10.08. | 2014.05.05. | |
Dankó Béla (Fidesz) | Tag | 2012.10.08. | 2014.05.05. | |
Nagy Csaba (Fidesz) | Tag | 2012.10.08. | 2014.05.05. | |
Pogácsás Tibor (Fidesz) | Tag | 2012.10.08. | 2014.05.05. | |
Tasó László (Fidesz) | Tag | 2012.10.08. | 2014.05.05. | |
Pál Tibor (MSZP) | Tag | 2013.03.18. | 2014.05.05. | Hegedűs Lorántné (Jobbik) |
Hegedűs Lorántné (Jobbik) | Tag | 2012.10.08. | 2013.03.18. | |
Michl József (KDNP) | Tag | 2012.10.08. | 2014.05.05. | |
Szilágyi Péter (LMP) | Tag | 2012.10.08. | 2013.02.11. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése