Magyar Levente
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 2022.05.25. | |
Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 2018.05.22. | 2022.05.24. |
Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 2014.10.04. | 2018.05.17. |