Készült: 2024.09.24.11:50:49
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Autonómia albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2012.04.17. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Nemzeti összetartozás bizottsága |
Autonómia albizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Szili Katalin (független) | Elnök | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Csóti György (Fidesz) | Alelnök | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Ékes Ilona (Fidesz) | Tag | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Kőszegi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Szabó Vilmos (MSZP) | Tag | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Szávay István (Jobbik) | Tag | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Kalmár Ferenc András (KDNP) | Tag | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Dr. Dorosz Dávid (LMP) | Tag | 2012.04.17. | 2013.02.11. | |
Mile Lajos (LMP) | Tag | 2013.12.02. | 2014.05.05. |
Autonómia albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 7 | 4/2013 | 2013.12.05. | Határozatképes | 3:08 |
2 | 6 | 3/2013 | 2013.10.08. | Határozatképes | 3:11 |
3 | 5 zárt ülés | 2/2013 | 2013.06.12. | Határozatképes | 4:31 |
4 | 4 | 1/2013 | 2013.04.16. | Határozatképes | 2:16 |
5 | 3 | 3/2012 | 2012.12.19. | Határozatképes | 3:32 |
6 | 2 | 2/2012 | 2012.09.11. | Határozatképes | 2:53 |
7 | 1 | 1/2012 | 2012.05.08. | Határozatképes | 1:02 |