Készült: 2024.09.23.13:59:52
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.06.30. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Glattfelder Béla (Fidesz) | Elnök | 1998.06.30. | 2000.02.07. | |
Dr. Szabó József Andor (Fidesz) | Elnök | 2000.02.22. | 2002.05.14. | Glattfelder Béla (Fidesz) |
Bebes István (Fidesz) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Szabó József Andor (Fidesz) | Tag | 1998.06.30. | 2000.02.21. | |
Karakas János (MSZP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Németh Imre (MSZP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Hanó Miklós (FKGP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
T. Asztalos Ildikó (SZDSZ) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Font Sándor (MDF) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Kapronczi Mihály (MIÉP) | Tag | 1999.06.16. | 2002.05.14. | |
Szabó Lukács (MIÉP) | Tag | 1998.06.30. | 1998.12.06. | |
Dr. Kupa Mihály (független) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Szabó Lukács (független) | Tag | 1998.12.07. | 1998.12.28. |
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság üléseinek megjelenítése