Készült: 2024.09.19.18:16:48
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Gyermek- és ifjúsági szervezeteket, illetve gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, érdekképviseletet ellátó szervezeteket támogató albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.02.11. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Társadalmi szervezetek bizottság |
Gyermek- és ifjúsági szervezeteket, illetve gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, érdekképviseletet ellátó szervezeteket támogató albizottság tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Rogán Antal (Fidesz) | Elnök | 1999.02.11. | 2002.05.14. | |
Hegyi Gyula (MSZP) | Tag | 1999.02.11. | 2002.05.14. |
Gyermek- és ifjúsági szervezeteket, illetve gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, érdekképviseletet ellátó szervezeteket támogató albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 1 | 1/2000 | 2000.02.21. | Határozatképes | 0:30 |