Készült: 2024.09.26.20:07:40
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. és 1999. évi költségvetési törvényjavaslatát előkészítő albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.10.21. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. és 1999. évi költségvetési törvényjavaslatát előkészítő albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Domokos László (Fidesz) | Elnök | 2001.09.04. | 2002.05.14. | Mádi László (Fidesz) |
Mádi László (Fidesz) | Elnök | 1998.10.21. | 2001.06.30. | |
Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Barkóczy Gellért (FKGP) | Tag | 2001.06.07. | 2002.05.14. | Molnár László (független) |
Molnár László (FKGP) | Tag | 1998.10.21. | 2001.01.31. | |
Bauer Tamás (SZDSZ) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Balogh László (MDF) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Molnár László (független) | Tag | 2001.02.01. | 2001.04.17. |
Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. és 1999. évi költségvetési törvényjavaslatát előkészítő albizottság üléseinek megjelenítése