Készült: 2024.09.20.13:10:48
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Környezetvédelmi bizottság tagjai változásának elrejtése
Környezetvédelmi bizottság tagjainak változásai (18 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Baráth Etele (MSZP) | Elnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Hajdu László (MSZP) | Alelnök | 1995.09.05. | 1997.02.11. | |
Dr. Házas József (MSZP) | Alelnök | 1997.02.11. | 1998.06.17. | |
Dr. Nemcsók János (MSZP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1995.09.04. | |
Izsó Mihály (FKGP) | Alelnök | 1998.02.02. | 1998.06.17. | |
Dr. Hasznos Miklós (KDNP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1997.07.15. | |
Bajor Tibor (MSZP) | Tag | 1994.08.30. | 1998.06.17. | |
Hajdu László (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.09.04. | |
Dr. Házas József (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.02.10. | |
Hoffmann Attila (MSZP) | Tag | 1995.01.31. | 1998.06.17. | |
Koltai Imre (MSZP) | Tag | 1996.10.31. | 1998.06.17. | |
Koltai Imre (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.01.30. | |
Lassu István (MSZP) | Tag | 1998.02.10. | 1998.06.17. | |
Lippai Lajos (MSZP) | Tag | 1994.08.30. | 1998.06.17. | |
Nagy Jenő (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Simon Imre (MSZP) | Tag | 1995.10.03. | 1997.08.08. | |
Dr. Szántó Mihály (MSZP) | Tag | 1997.03.04. | 1998.06.17. | |
Sződi Imre (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Tokaji Ferenc (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1996.10.31. | |
Baky György (SZDSZ) | Tag | 1995.02.14. | 1998.06.17. | |
Dr. Danis György (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Kiss Róbert (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Páris András (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1995.02.13. | |
Tamássy István (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Bogárdi Zoltán (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.06.10. | |
Dr. Csapody Miklós (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.04.15. | |
Dr. Horváth József (MDF) | Tag | 1997.07.01. | 1998.06.17. | |
Dr. Medgyasszay László (MDF) | Tag | 1996.06.11. | 1997.06.23. | |
Dr. Raskó György (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1994.11.07. | |
Dr. Varga István (MDF) | Tag | 1994.11.08. | 1995.06.26. | |
Izsó Mihály (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.02.01. | |
Balsay István (FIDESZ) | Tag | 1994.12.22. | 1998.06.17. | |
Deutsch Tamás (FIDESZ) 1 | Tag | 1994.06.28. | 1994.12.21. | |
Barsiné Pataky Etelka (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Környezetvédelmi bizottság | MSZP | 10 | 55.56% |
SZDSZ | 4 | 22.22% | |
MDF | 1 | 5.56% | |
FKGP | 1 | 5.56% | |
Fidesz | 1 | 5.56% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 5.56% | |
Összesen | 18 | 100.00% |
Környezetvédelmi bizottságnak nincs albizottsága.