Készült: 2024.09.26.15:38:50
Dinamikus lap
Dr. Boross Péter
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2006.10.24. | 2009.01.31. |
MDF | frakcióvezető-helyettes | 2006.07.17. | 2006.07.17. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
miniszterelnök | 1993.12.21. | 1994.07.14. |
miniszterelnök-jelölt | 1993.12.20. | 1993.12.21. |
belügyminiszter | 1990.12.22. | 1993.12.21. |
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | 1990.07.19. | 1990.12.21. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Pest területi lista | 2006.05.16. | 2009.01.31. |
1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Benyújtott indítványok | ||
---|---|---|
Ciklus | Önálló indítványok száma | Nem önálló indítványok száma |
2006-2010 | 8 |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 31 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1951 |