Készült: 2024.09.24.18:38:09
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság tagjainak változásai (28 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Korózs Lajos (MSZP) | Elnök | 2006.06.19. | 2008.05.19. | Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) |
Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) | Elnök | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) | Elnök | 2008.05.19. | 2010.05.13. | Korózs Lajos (MSZP) |
Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) | Alelnök | 2006.06.19. | 2008.05.19. | |
Winkfein Csaba (MSZP) | Alelnök | 2008.05.19. | 2010.05.13. | Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) |
Soltész Miklós (KDNP) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Bókay Endre (MSZP) | Tag | 2008.05.19. | 2010.05.13. | Winkfein Csaba (MSZP) |
Borenszki Ervin (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Deák Istvánné (MSZP) | Tag | 2008.05.05. | 2010.05.13. | Hajdu László (MSZP) |
Dér Zsuzsanna (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Érsek Zsolt (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Filló Pál (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.02.18. | |
Hajdu László (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2008.05.05. | Borenszki Ervin (MSZP) |
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Karsai József (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.11.06. | |
Korózs Lajos (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2006.06.19. | Dr. Legény Zsolt (MSZP) |
Dr. Legény Zsolt (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Lombos István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Nyul István (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2010.05.13. | Winkfein Csaba (MSZP) |
Rónavölgyi Endréné (MSZP) | Tag | 2009.04.27. | 2010.05.13. | Velez Árpád (MSZP) |
Szabados Ákos (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2009.04.06. | Dr. Ujhelyi István (MSZP) |
Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP) | Tag | 2008.02.18. | 2010.05.13. | Filló Pál (MSZP) |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Tóth István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Török Zsolt (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Ujhelyi István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Velez Árpád (MSZP) | Tag | 2009.04.14. | 2009.04.27. | Szabados Ákos (MSZP) |
Winkfein Csaba (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Winkfein Csaba (MSZP) | Tag | 2006.11.06. | 2008.05.19. | Dr. Karsai József (MSZP) |
Ágh Péter (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2008.10.13. | |
Arnóth Sándor (Fidesz) | Tag | 2008.06.02. | 2008.09.29. | Cseresnyés Péter (Fidesz) |
Dr. Aszódi Pál (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2009.02.27. | |
Borsos József (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2008.10.06. | |
Cseresnyés Péter (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2008.06.02. | |
Hirt Ferenc (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) | Tag | 2009.03.30. | 2010.05.13. | Dr. Aszódi Pál (Fidesz) |
Dr. Iván László (Fidesz) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Koszorús László (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
László Tamás (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Szabó Erika (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Tiba István (Fidesz) | Tag | 2008.10.13. | 2010.05.13. | Arnóth Sándor (Fidesz) |
Vígh Ilona (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Dragon Pál (független) 1 | Tag | 2009.03.23. | 2010.04.17. | Ágh Péter (Fidesz) |
Tóth András (független) | Tag | 2008.10.06. | 2010.05.13. | Borsos József (Fidesz) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság | MSZP | 15 | 53.57% |
Fidesz | 9 | 32.14% | |
KDNP | 2 | 7.14% | |
SZDSZ | 1 | 3.57% | |
független | 1 | 3.57% | |
Összesen | 28 | 100.00% |
Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2007.03.05. | 2010.05.13. | |
Esélyegyenlőségi és fogyatékosügyi albizottság | 2007.03.05. | 2010.05.13. | |
Nyugdíjpolitikai albizottság | 2007.03.05. | 2010.05.13. | |
Ifjúsági albizottság | 2007.03.05. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok