Készült: 2024.09.21.18:58:50
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Számvevőszéki bizottság tagjai változásának elrejtése
Számvevőszéki bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Gaál Gyula (SZDSZ) | Elnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Vékony Miklós (MDF) | Alelnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Nyers Rezső (MSZP) | Alelnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Horváth Béla (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Markó István (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Perjés Gábor (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Remport Katalin (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Tóth István (MDF) | Tag | 1993.05.18. | 1994.06.27. | |
Soós Károly Attila (SZDSZ) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Tölgyessy Péter (SZDSZ) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Bejczy Sándor (Kisgazda) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Varga Mihály (FIDESZ) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Cséfalvay Gyula (KDNP) | Tag | 1992.10.13. | 1993.05.18. | |
Mózs József (KDNP) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Balogh Gábor (független) | Tag | 1992.10.13. | 1993.09.07. | |
Dr. Szél Péter (független) | Tag | 1993.09.08. | 1994.06.27. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Számvevőszéki bizottság | MDF | 6 | 42.86% |
SZDSZ | 3 | 21.43% | |
EKgP | 1 | 7.14% | |
MSZP | 1 | 7.14% | |
Fidesz | 1 | 7.14% | |
KDNP | 1 | 7.14% | |
független | 1 | 7.14% | |
Összesen | 14 | 100.00% |
Számvevőszéki bizottságnak nincs albizottsága.