Készült: 2024.09.22.19:43:38
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Szőlő-, bor-, pálinka albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.06.26. |
Megszűnés | 2022.05.01. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Szőlő-, bor-, pálinka albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Font Sándor (Fidesz) | Elnök | 2018.06.26. | 2022.05.01. | |
Czerván György (Fidesz) | Tag | 2018.06.26. | 2022.05.01. | |
Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik) | Tag | 2019.03.26. | 2022.05.01. | Hohn Krisztina (LMP) |
Hohn Krisztina (LMP) | Tag | 2018.06.26. | 2019.03.04. |
Szőlő-, bor-, pálinka albizottság üléseinek megjelenítése