Készült: 2024.09.24.11:38:49
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A magyar aluminiumvertikum 1994 és 1998 közötti privatizációját vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.12.21. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
A magyar aluminiumvertikum 1994 és 1998 közötti privatizációját vizsgáló albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Rogán Antal (Fidesz) | Elnök | 2010.12.21. | 2014.05.05. | |
Manninger Jenő (Fidesz) | Tag | 2010.12.21. | 2014.05.05. | |
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) | Tag | 2010.12.21. | 2011.12.30. | |
Román István (Fidesz) | Tag | 2010.12.21. | 2014.05.05. | |
Wintermantel Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.12.21. | 2014.05.05. | |
Dr. Baja Ferenc (MSZP) | Tag | 2010.12.21. | 2014.05.05. | |
Volner János (Jobbik) | Tag | 2010.12.21. | 2014.05.05. | |
Dr. Aradszki András (KDNP) | Tag | 2010.12.21. | 2014.05.05. | |
Scheiring Gábor (LMP) | Tag | 2010.12.21. | 2013.02.11. |