Készült: 2024.09.23.03:16:14
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.11.05. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Horváth János (Fidesz) | Elnök | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Várkonyi András (Fidesz) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Fritz Péter (MSZP) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Zakó László (FKGP) | Tag | 1998.11.05. | 2001.06.26. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | Tag | 1998.11.05. | 2002.01.20. | |
Zakó László (MIÉP) | Tag | 2001.12.27. | 2002.05.14. | |
Dr. Gidai Erzsébet (független) | Tag | 2002.01.21. | 2002.05.14. | |
Zakó László (független) | Tag | 2001.06.27. | 2001.12.26. |
Európai integrációs albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 9 | 3/2001 | 2001.09.12. | Tanácskozóképes | 3:00 |
2 | 8 | 2/2001 | 2001.03.29. | Tanácskozóképes | 1:30 |
3 | 7 | 1/2001 | 2001.02.07. | Határozatképes | 2:15 |
4 | 6 | 3/2000 | 2000.05.18. | Tanácskozóképes | 3:30 |
5 | 5 | 2/2000 | 2000.05.17. | Tanácskozóképes | 3:30 |
6 | 4 | 1/2000 | 2000.04.04. | Határozatképes | 0:50 |
7 | 3 | 3/1999 | 1999.11.23. | Határozatképes | 0:15 |
8 | 2 | 2/1999 | 1999.06.02. | Határozatképes | 1:25 |
9 | 1 | 1/1999 | 1999.05.05. | Határozatképes | 0:50 |