Készült: 2024.09.24.11:35:53
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A választásokon minősített politikai pártok, az általuk, illetve jogelődeik által alapított vállalatok és egyszemélyes kft.-k, valamint az 1990. évi LXXIII. törvény hatálya alá tar
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.09.30. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Alkotmányügyi bizottság |
A választásokon minősített politikai pártok, az általuk, illetve jogelődeik által alapított vállalatok és egyszemélyes kft.-k, valamint az 1990. évi LXXIII. törvény hatálya alá tar tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Rubovszky György (Fidesz) | Elnök | 1998.09.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | Tag | 1998.09.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Csiha Judit (MSZP) | Tag | 1999.02.03. | 2002.05.14. | |
Dr. Boda Ilona (FKGP) | Tag | 1998.09.30. | 2001.05.15. | |
Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | Tag | 1998.09.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Balsai István (MDF) | Tag | 1999.02.03. | 2002.05.14. | |
Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | Tag | 1998.09.30. | 2002.05.14. |
A választásokon minősített politikai pártok, az általuk, illetve jogelődeik által alapított vállalatok és egyszemélyes kft.-k, valamint az 1990. évi LXXIII. törvény hatálya alá tar üléseinek megjelenítése