Készült: 2024.09.26.11:25:08
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Európai ügyek bizottsága tagjai változásának elrejtése
Európai ügyek bizottsága tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) 1 | Elnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Firtl Mátyás (KDNP) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Mile Lajos (LMP) | Alelnök | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
Bebes István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Braun Márton (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Ékes József (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Gyopáros Alpár (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Ivanics Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Lipők Sándor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Nógrádi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Pelczné Dr. Gáll Ildikó (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.02. | |
Dr. Szalay Péter (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Dr. Vinnai Győző (Fidesz) |
Tessely Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Ughy Attila (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Vinnai Győző (Fidesz) | Tag | 2010.06.08. | 2011.02.14. | Pelczné Dr. Gáll Ildikó (Fidesz) |
Dr. Botka László (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.03.04. | |
Harangozó Gábor István (MSZP) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.01. | |
Káli Sándor (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Molnár Csaba (MSZP) | Tag | 2010.06.02. | 2011.10.23. | Harangozó Gábor István (MSZP) 1 |
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | Tag | 2013.03.04. | 2014.05.05. | Dr. Botka László (MSZP) |
Balczó Zoltán (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Bana Tibor (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Murányi Levente (Jobbik) | Tag | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Samu Tamás Gergő (Jobbik) |
Samu Tamás Gergő (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) | Tag | 2013.05.13. | 2014.05.05. | Dr. Vejkey Imre (KDNP) |
Dr. Vejkey Imre (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.05.13. | |
Mile Lajos (LMP) | Tag | 2013.09.01. | 2014.05.05. | |
Mile Lajos (független) | Tag | 2013.02.25. | 2013.08.31. | |
Dr. Molnár Csaba (független) | Tag | 2011.11.14. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Európai ügyek bizottsága | Fidesz | 12 | 57.14% |
MSZP | 2 | 9.52% | |
Jobbik | 3 | 14.29% | |
KDNP | 2 | 9.52% | |
LMP | 1 | 4.76% | |
független | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Európai ügyek bizottsága üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Európai ügyek bizottságanak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok