Készült: 2024.09.26.11:17:49
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság tagjai változásának elrejtése
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság tagjainak változásai (30 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | Elnök | 2010.05.14. | 2011.02.03. | |
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) | Elnök | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) |
Apáti István (Jobbik) 1 | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Habis László (KDNP) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Bóka István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dankó Béla (Fidesz) | Tag | 2011.03.07. | 2014.05.05. | Dr. Tilki Attila (Fidesz) |
Gajda Róbert (Fidesz) | Tag | 2010.11.08. | 2014.05.05. | Tarlós István (Fidesz) |
Gelencsér Attila (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kósa Lajos (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kovács Péter (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
László Tamás (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Nagy Csaba (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Pogácsás Tibor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Rácz Róbert (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Schmidt Csaba (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Szedlák Attila (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Rácz Róbert (Fidesz) |
Szekó József (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Tag | 2010.06.08. | 2014.05.05. | Dr. Tóth József (Fidesz) |
Tarlós István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.31. | |
Tasó László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Tiba István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Tilki Attila (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2011.02.22. | Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) |
Dr. Tóth József (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.08. | |
Vigh László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Kolber István (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.02. | |
Lukács Zoltán (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Pál Tibor (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Tóth József (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Varga Zoltán (MSZP) | Tag | 2010.06.02. | 2014.05.05. | Dr. Kolber István (MSZP) |
Endrésik Zsolt (Jobbik) | Tag | 2010.10.25. | 2012.05.01. | Korondi Miklós (Jobbik) |
Hegedűs Lorántné (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Korondi Miklós (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.25. | |
Michl József (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Ivády Gábor (LMP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.20. | |
Lengyel Szilvia (LMP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Szilágyi Péter (LMP) | Tag | 2010.11.02. | 2013.02.11. | Ivády Gábor (független) |
Endrésik Zsolt (független) | Tag | 2012.05.14. | 2014.05.05. | |
Ivády Gábor (független) | Tag | 2010.11.02. | 2014.05.05. | |
Szilágyi Péter (független) | Tag | 2013.02.25. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság | Fidesz | 18 | 60.00% |
MSZP | 4 | 13.33% | |
Jobbik | 2 | 6.67% | |
KDNP | 2 | 6.67% | |
LMP | 1 | 3.33% | |
független | 3 | 10.00% | |
Összesen | 30 | 100.00% |
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2012.10.08. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok