Készült: 2024.09.26.22:02:27
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Autonómia albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2012.04.17. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Nemzeti összetartozás bizottsága |
Autonómia albizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Szili Katalin (független) | Elnök | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Csóti György (Fidesz) | Alelnök | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Ékes Ilona (Fidesz) | Tag | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Kőszegi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Szabó Vilmos (MSZP) | Tag | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Szávay István (Jobbik) | Tag | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Kalmár Ferenc András (KDNP) | Tag | 2012.04.17. | 2014.05.05. | |
Dr. Dorosz Dávid (LMP) | Tag | 2012.04.17. | 2013.02.11. | |
Mile Lajos (LMP) | Tag | 2013.12.02. | 2014.05.05. |
Autonómia albizottság üléseinek megjelenítése