Készült: 2024.09.21.02:20:42
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Európai integrációs ügyek bizottsága tagjai változásának elrejtése
Európai integrációs ügyek bizottsága tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Orbán Viktor (FIDESZ) 1 | Elnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Horváth Zoltán (MSZP) | Alelnök | 1997.04.08. | 1998.06.17. | |
Dr. Nagy Frigyes (MSZP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1996.12.15. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Alelnök | 1994.09.29. | 1998.06.17. | |
Dr. Füle István (MSZP) | Tag | 1995.12.19. | 1998.06.17. | |
Hajdú János (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Haller Zoltán (MSZP) | Tag | 1997.03.03. | 1998.06.17. | |
Hegyi Gyula (MSZP) | Tag | 1997.03.04. | 1998.06.17. | |
Herbert Ferenc (MSZP) | Tag | 1995.03.28. | 1998.06.17. | |
Horváth Zoltán (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.04.07. | |
Koltai Tamás (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | Tag | 1996.05.14. | 1997.03.03. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Lővey László (MSZP) | Tag | 1996.06.14. | 1998.06.17. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 1997.05.13. | 1998.06.17. | |
Pusztai Csaba (MSZP) | Tag | 1996.05.14. | 1997.03.03. | |
Dr. Simon Imre (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.10.03. | |
Szabó Katalin (MSZP) | Tag | 1996.06.18. | 1998.06.17. | |
Dr. Szabó Zoltán (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.03.27. | |
Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Juhász Pál (SZDSZ) | Tag | 1997.12.15. | 1998.06.17. | |
Dr. Mészáros István László (SZDSZ) | Tag | 1996.04.23. | 1998.06.17. | |
Mustó István (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Rajk László (SZDSZ) | Tag | 1996.04.23. | 1996.10.15. | |
Soós Károly Attila (SZDSZ) | Tag | 1996.11.05. | 1997.12.15. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1994.09.28. | |
Dr. Kádár Béla (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Kelemen András (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.04.15. | |
Dr. Rott Nándor (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1996.12.03. | |
Dr. Tímár György (FKGP) | Tag | 1996.12.03. | 1998.06.17. | |
Glattfelder Béla (FIDESZ-MPP) | Tag | 1996.06.25. | 1998.06.17. | |
Dr. Leitner Gábor (KDNP) | Tag | 1996.06.25. | 1997.07.21. | |
Dr. Pálos Miklós (KDNP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.07.21. | |
Dr. Bogár László (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Európai integrációs ügyek bizottsága | MSZP | 11 | 52.38% |
SZDSZ | 5 | 23.81% | |
MDF | 1 | 4.76% | |
FKGP | 1 | 4.76% | |
Fidesz | 2 | 9.52% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Európai integrációs ügyek bizottságanak nincs albizottsága.