Készült: 2024.09.23.14:09:04
Dinamikus lap
Várhegyi Attila
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2002.05.15. | 2002.10.08. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 1998.07.14. | 2001.11.30. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2002.10.08. | |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | József Attila Tudományegyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |