Készült: 2024.09.22.19:24:41
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.09.30. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Oktatási bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kozma József (MSZP) | Elnök | 2002.09.30. | 2004.11.02. | |
Rózsa Endre (MSZP) | Tag | 2002.09.30. | 2006.05.15. | |
Dr. Pósán László (Fidesz) | Tag | 2002.09.30. | 2006.05.15. | |
Tóth Ferenc (Fidesz) | Tag | 2002.09.30. | 2006.05.15. |