Készült: 2024.09.26.13:07:34
Dinamikus lap
Molnár Albert
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.12.08. | 2003.12.09. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.17. | 2003.11.18. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 2005.06.15. | 2006.06.08. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Fejér területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Fejér területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Fejér 2. OEVK | 2000.05.02. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
vendéglátóipari üzemgazdász | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola | Vendéglátóipari Kar | 1977 |
közgazdász | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Kereskedelmi Kar | 1987 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
német | társalgási |