Készült: 2024.09.21.12:54:07
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2011.09.26. |
Megszűnés | 2011.12.12. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Alkotmányügyi bizottság |
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) | Elnök | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 | Alelnök | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Dr. Steiner Pál (MSZP) | Alelnök | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Budai Gyula (Fidesz) 1 | Tag | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Dr. Gruber Attila (Fidesz) | Tag | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Dr. Varga István (Fidesz) | Tag | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | Tag | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Pősze Lajos (független) | Tag | 2011.09.26. | 2011.12.12. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 5 | 5/2011 | 2011.12.12. | Határozatképes | 0:05 |
2 | 4 | 4/2011 | 2011.12.07. | Határozatképes | 0:43 |
3 | 3 | 3/2011 | 2011.11.14. | Határozatképes | 0:44 |
4 | 2 | 2/2011 | 2011.11.02. | Határozatképes | 0:05 |
5 | 1 | 1/2011 | 2011.10.10. | Határozatképes | 0:03 |