Készült: 2024.09.22.23:43:51
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Ellenőrzési albizottság az elmúlt nyolc év alatt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működése során tapasztalható anomáliák feltárására
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.09. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Nemzetbiztonsági bizottság |
Ellenőrzési albizottság az elmúlt nyolc év alatt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működése során tapasztalható anomáliák feltárására tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Demeter Ervin (Fidesz) | Elnök | 2010.06.15. | 2011.02.21. | |
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.11.10. | 2014.05.05. | |
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) | Tag | 2010.06.15. | 2010.11.10. | |
Móring József Attila (KDNP) | Tag | 2010.06.15. | 2014.05.05. | |
Mile Lajos (LMP) | Tag | 2010.06.15. | 2013.02.11. |
Ellenőrzési albizottság az elmúlt nyolc év alatt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működése során tapasztalható anomáliák feltárására üléseinek megjelenítése