Készült: 2024.09.23.01:55:43
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.19. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Idegenforgalmi bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Nagy Jenő (MSZP) | Elnök | 2002.06.19. | 2006.05.15. | |
Dr. Kolber István (MSZP) | Tag | 2002.09.24. | 2004.10.04. | |
Kránitz László (MSZP) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Páva Zoltán (MSZP) | Tag | 2005.04.05. | 2006.05.15. | |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Herényi Károly (MDF) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. |
Európai integrációs albizottság üléseinek megjelenítése