Készült: 2024.09.21.10:11:00
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Bűnmegelőzési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.13. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Rendészeti bizottság |
Bűnmegelőzési albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Juhász Gábor (MSZP) | Elnök | 2002.09.11. | 2004.10.25. | |
Dr. Csiha Judit (MSZP) | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. | |
Gulyás László (MSZP) | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. | |
Nagy Jenő (MSZP) | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. | |
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. | |
Fülöp István (Fidesz) | Tag | 2005.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Kontrát Károly (Fidesz) 1 | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. | |
Fülöp István (MDF) | Tag | 2003.12.01. | 2004.11.08. | |
Fülöp István (független) | Tag | 2004.11.08. | 2005.05.14. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.