Készült: 2024.09.23.22:46:23
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.09. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Egészségügyi bizottság |
Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz) | Elnök | 2013.04.22. | 2014.05.05. | Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) |
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Elnök | 2011.03.16. | 2013.04.22. | |
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) | Tag | 2013.05.21. | 2014.05.05. | Dr. Heintz Tamás (Fidesz) |
Dr. Heintz Tamás (Fidesz) | Tag | 2011.03.16. | 2013.05.21. | |
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz) | Tag | 2011.03.16. | 2013.04.22. | |
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Tag | 2013.04.22. | 2013.05.14. | |
Dr. Szalay Péter (Fidesz) | Tag | 2013.05.14. | 2014.05.05. | Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) |
Dr. Garai István Levente (MSZP) | Tag | 2011.03.16. | 2014.05.05. | |
Dr. Kiss Sándor (Jobbik) | Tag | 2011.03.16. | 2014.05.05. | |
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) | Tag | 2011.03.16. | 2014.05.05. | |
Szilágyi László (LMP) | Tag | 2011.03.16. | 2013.02.11. | |
Szilágyi László (független) | Tag | 2013.02.25. | 2014.05.05. |
Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése