Készült: 2024.09.24.18:42:08
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.11.07. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Sport- és turisztikai bizottság |
Kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kovács Ferenc (Fidesz) | Elnök | 2006.11.07. | 2010.05.13. | |
Páva Zoltán (MSZP) | Tag | 2007.02.20. | 2007.10.15. | |
Páva Zoltán (MSZP) | Tag | 2007.11.05. | 2010.05.13. | |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2007.02.20. | 2010.05.13. |
Kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 2 | 1/2008 | 2008.02.26. | Határozatképes | 0:20 |
2 | 1 | 1/2007 | 2007.06.05. | Határozatképes | 1:30 |