Készült: 2024.09.23.19:58:48
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.12.02. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Foglalkoztatatási bizottság |
A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Benedek Mihály (MSZP) | Elnök | 2000.02.22. | 2002.05.14. | Filló Pál (MSZP) |
Filló Pál (MSZP) | Elnök | 1998.12.02. | 2000.02.21. | |
Borkó Károly (Fidesz) | Tag | 1999.03.16. | 2002.05.14. | |
Kovács Ferenc (Fidesz) | Tag | 1999.03.16. | 2002.05.14. | |
Benedek Mihály (MSZP) | Tag | 1999.03.16. | 2000.02.21. | |
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | Tag | 1999.03.16. | 2002.05.14. | |
Molnár László (FKGP) | Tag | 1999.03.16. | 2001.01.31. | |
Molnár László (független) | Tag | 2001.02.01. | 2002.05.14. |
A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése