Készült: 2024.09.25.15:46:04
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Elvi, biztonságpolitikai, katonai albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.09.09. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Honvédelmi bizottság |
Elvi, biztonságpolitikai, katonai albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Polonyi Kornél (Fidesz) | Elnök | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Kosztolányi Dénes (Fidesz) | Tag | 2000.06.07. | 2002.05.14. | Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 |
Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 | Tag | 1998.09.09. | 2000.06.06. | |
Nyitray András (Fidesz) | Tag | 1999.10.13. | 2002.05.14. | |
Dr. Szabó Attila (Fidesz) | Tag | 1998.09.09. | 1999.09.07. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Tokár István (MSZP) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Mádai Péter (SZDSZ) | Tag | 1998.09.09. | 1999.10.19. | |
Mécs Imre (SZDSZ) | Tag | 1999.11.03. | 2002.05.14. | |
Dr. Szabó Attila (független) | Tag | 1999.09.08. | 1999.09.16. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Elvi, biztonságpolitikai, katonai albizottság üléseinek megjelenítése