Készült: 2024.09.26.15:12:45
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Közlekedési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.11.05. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Közlekedési albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Manninger Jenő (Fidesz) | Elnök | 2015.12.08. | 2018.05.07. | Dr. Völner Pál (Fidesz) |
Dr. Völner Pál (Fidesz) | Elnök | 2014.11.05. | 2015.10.19. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2015.12.08. | 2018.05.07. | |
Manninger Jenő (Fidesz) | Tag | 2015.03.24. | 2015.12.08. | |
Riz Gábor (Fidesz) | Tag | 2015.03.24. | 2018.05.07. | |
Volner János (Jobbik) | Tag | 2014.11.05. | 2018.05.07. | |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2015.12.08. | 2018.05.07. |
Közlekedési albizottság üléseinek megjelenítése