Készült: 2024.09.23.22:40:18
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Gyógy- és termálturizmus albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.09.23. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Idegenforgalmi bizottság |
Gyógy- és termálturizmus albizottság tagjainak változásai (13 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Bánki Erik (Fidesz) | Elnök | 1998.10.07. | 2002.05.14. | |
Dr. Takács Imre (MSZP) | Alelnök | 1998.10.07. | 2002.05.14. | |
Herényi Károly (MDF) | Alelnök | 1998.10.07. | 2002.05.14. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Herbst János (Fidesz) | Tag | 1998.10.07. | 2002.05.14. | |
Lasztovicza Jenő (Fidesz) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Lévai Tibor (Fidesz) | Tag | 1998.10.07. | 2002.05.14. | |
Polonyi Kornél (Fidesz) | Tag | 2000.04.25. | 2002.05.14. | |
Korózs Lajos (MSZP) | Tag | 1998.10.07. | 2002.05.14. | |
Pál Béla (MSZP) | Tag | 1998.10.07. | 2002.05.14. | |
Sibak András (MSZP) | Tag | 2000.04.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 1999.03.16. | 2002.05.14. | |
Kékkői Zoltán József (FKGP) | Tag | 1998.10.07. | 2001.01.01. | |
Dr. Szabó Attila (független) | Tag | 2000.04.25. | 2002.05.14. |
Gyógy- és termálturizmus albizottság üléseinek megjelenítése