Készült: 2024.09.21.18:50:43
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Vidékfejlesztési, területrendezési és infrastruktúra albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.07.08. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Területfejlesztési bizottság |
Vidékfejlesztési, területrendezési és infrastruktúra albizottság tagjainak változásai (11 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Ékes József (MDF) | Elnök | 1999.11.03. | 2002.05.14. | |
Dr. Zilahi József (MDF) | Elnök | 1998.07.08. | 1999.10.11. | |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Borkó Károly (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Endre Sándor (Fidesz) | Tag | 1999.11.03. | 2002.05.14. | |
Kozma Péter (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 1999.09.28. | |
Dr. Martonosi György (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Pogácsás Tibor (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Dr. Baja Ferenc (MSZP) | Tag | 1998.11.03. | 2001.02.13. | |
Bodzás Ferenc Árpád (MSZP) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Hiesz György (MSZP) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | Tag | 1999.03.17. | 2002.05.14. | |
Tóth Imre (FKGP) | Tag | 1998.11.03. | 1999.03.02. | |
Cseh Sándor (MIÉP) | Tag | 1999.03.17. | 1999.09.15. | |
Rozgonyi Ernő (MIÉP) | Tag | 1999.11.03. | 2002.05.14. | |
Cseh Sándor (független) | Tag | 1999.09.16. | 1999.09.30. |
Vidékfejlesztési, területrendezési és infrastruktúra albizottság üléseinek megjelenítése