Készült: 2024.09.22.21:41:57
Dinamikus lap
Dr. Péterfalvi Attila András
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke | 2021.01.01. | |
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke | 2012.01.01. | 2020.12.31. |
adatvédelmi biztos | 2001.12.12. | 2007.12.11. |