Készült: 2024.09.20.18:36:10
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Természet- és környezetvédelmi tevékenységet végző szervezeteket támogató albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.02.11. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Társadalmi szervezetek bizottság |
Természet- és környezetvédelmi tevékenységet végző szervezeteket támogató albizottság tagjainak változásai (1 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Martonosi György (Fidesz) | Elnök | 2001.02.07. | 2001.09.21. | |
Üszögi-Bleyer Jenő (MSZP) 1 | Elnök | 2000.02.09. | 2001.02.06. | |
Dögei Imre (FKGP) | Elnök | 2001.09.22. | 2002.02.07. | |
István József (FKGP) | Elnök | 1999.02.11. | 2000.02.08. | |
Üszögi-Bleyer Jenő (MSZP) 1 | Tag | 1999.02.11. | 2000.02.08. | |
Üszögi-Bleyer Jenő (MSZP) 1 | Tag | 2001.02.07. | 2002.05.14. | |
István József (FKGP) | Tag | 2000.02.09. | 2001.01.22. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Természet- és környezetvédelmi tevékenységet végző szervezeteket támogató albizottság üléseinek megjelenítése