Készült: 2024.09.26.18:58:11
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Élelmiszer-biztonsági albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2011.04.19. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Fogyasztóvédelmi bizottság |
Élelmiszer-biztonsági albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szabó Zsolt (Fidesz) | Elnök | 2011.04.19. | 2014.05.05. | |
Boldog István (Fidesz) | Tag | 2011.04.19. | 2014.05.05. | |
Fejér Andor (Fidesz) | Tag | 2011.04.19. | 2012.12.31. | |
Földesi Gyula (Fidesz) | Tag | 2011.04.19. | 2014.05.05. | |
Mágori Józsefné (Fidesz) | Tag | 2011.04.19. | 2014.05.05. | |
Örvendi László (Fidesz) 1 | Tag | 2011.04.19. | 2014.05.05. | |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2011.04.19. | 2012.03.26. | |
Varga Gábor (Fidesz) | Tag | 2011.04.19. | 2014.05.05. | |
Tóth Csaba (MSZP) | Tag | 2011.04.19. | 2014.05.05. | |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2011.04.19. | 2012.12.17. | |
Ertsey Katalin (LMP) | Tag | 2011.04.19. | 2013.02.11. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Élelmiszer-biztonsági albizottság üléseinek megjelenítése