Készült: 2024.09.25.13:09:27
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Mezőgazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
Mezőgazdasági bizottság tagjainak változásai (26 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Orosz Sándor (MSZP) | Elnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Pásztohy András (MSZP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Gyimóthy Géza (FKGP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Fodor Sándor (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Gráf József (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Herbály Imre (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Karakas János (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Komáromi István (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Lakatos András (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Lakos László (MSZP) | Tag | 1997.03.04. | 1998.06.17. | |
Matuska Sándor (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Nacsa János (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Simon József (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Szántó Mihály (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.03.03. | |
Vadász István (MSZP) | Tag | 1997.11.11. | 1998.06.17. | |
Zatykó János (MSZP) | Tag | 1996.05.14. | 1998.06.17. | |
Dr. Bálint György (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Gombos András (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Juhász Pál (SZDSZ) | Tag | 1997.03.11. | 1998.06.17. | |
Dr. Kertész Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Mészáros Béla (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Solymosi József (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1997.02.23. | |
Bogárdi Zoltán (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Farkas Gabriella (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.10. | |
Dr. Medgyasszay László (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Raskó György (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.10. | |
Barkóczy Gellért (FKGP) | Tag | 1996.06.25. | 1998.06.17. | |
Berregi István (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.02.01. | |
Glattfelder Béla (FIDESZ) | Tag | 1994.12.06. | 1998.06.17. | |
Ivanics István (FIDESZ-MPP) | Tag | 1997.11.19. | 1998.06.17. | |
Kósa Lajos (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1996.06.24. | |
Dr. Urbán László (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1994.11.30. | |
Rusznák Miklós (KDNP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.07.21. | |
Dr. Szakál Ferenc (KDNP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.07.15. | |
Dr. Farkas Gabriella (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.03.11. | 1998.06.17. | |
Dr. Raskó György (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.03.11. | 1996.04.15. | |
Dr. Solymosi József (független) | Tag | 1997.02.24. | 1997.03.10. | |
Dr. Szakál Ferenc (független) | Tag | 1997.07.16. | 1997.07.23. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Mezőgazdasági bizottság | MSZP | 14 | 53.85% |
SZDSZ | 5 | 19.23% | |
MDF | 2 | 7.69% | |
FKGP | 2 | 7.69% | |
Fidesz | 2 | 7.69% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 3.85% | |
Összesen | 26 | 100.00% |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Geotermikus energia mezőgazdasági felhasználása | 1997.10.29. | 1998.06.17. |